1. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych.
2. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.
3. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
4. Opiekun II roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2014/2015).
5. Opiekun III roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2015/2016).
6. Opiekun II roku na kierunku Humanistyka Cyfrowa (2018/2019).
7. Członek Podkomisji ds. Programowych w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2017/2018).
8. Koordynator Wydziału Nauk Humanistycznych na XV Lubelskim Festiwalu Nauki (w roku akademickim 2018/2019).
9. Koordynator kierunku Humanistyka cyfrowa.
10. Opiekun II roku na kierunku humanistyka cyfrowa (w roku akademickim 2020/2021).
11. Kurator Koła Naukowego Humanistyki Cyfrowej KUL.
12. Członek Rady Programowej Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej (od roku akademickiego 2019/2020).
13. Kurator Koła Dydaktyków Polonistów KUL (1.10.2020-30.09.2021).
14. Członek Rady Programowej Humanistyki Cyfrowej (od 1.10.2020).
15. Opiekun specjalizacji nauczycielskiej na filologii polskiej (od 1.10.2021-21.02.2022).
16. Opiekun praktyk zawodowych dla III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich (2020-2021), również opiekun praktyk zawodowych na specjalizacji antropologiczno-naukowej dla roku I i II studiów magisterskich (2018-2021).
17. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WNH (od 1.10.2020 r.)
18. Członek Komisji Rekrutacyjnej WNH KUL (od 1.10.2020 r.)
19. Członek Rady Programowej dla kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa oraz turystyka kulturowa (24.01.2022 r.).
20. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych (na lata 2019-2022 oraz 2022-2025)
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2022, godz. 20:05 - Magdalena Marzec-Jóźwicka